Thomas Frieden
wohnhaft in Bern, aus Aefligen Aktuelle Mandate: Verein Pacific 01 202 Verbundene Personen: Gottfried Schneider, Werner Häsler, Urs Bösch und mehr So bleiben Sie über "Thomas Frieden" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Frieden"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Frieden" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Frieden"
|
|
Thomas Frieden
wohnhaft in Gunten, aus Thun und Seedorf (BE) Aktuelle Mandate: Bläuer Uhren + Bijouterie AG, Frieden AG Creative Design Verbundene Personen: Brigitte Aeschbacher, Patrick Aeschbacher, Brigitte Aeschbacher und mehr So bleiben Sie über "Thomas Frieden" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Frieden"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Frieden" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Frieden"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Frieden leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Frieden arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (sonstiges)
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (sonstiges)
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Frieden
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Frieden
Publikationsnummer: 925631, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ALine GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.016.145-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Thomas, von Seedorf BE, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alexander, von Ursenbach, in Sigriswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
BuenInvest GmbH (CH-036.4.055.726-2), in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6774488, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bijoux Stadelmann AG, in Bern, CH-035.3.001.559-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 3, Publ. 5773660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Thomas, von Seedorf BE, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5591150, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ALine GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.145-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 3, Publ. 4198822).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Import und Export von Mineralien, Edelsteinen und Schmuck sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen;
sie kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Die Einladungen zu den Gesellschafterversammlungen erfolgen schriftlich, in dringenden Fällen per Telefon oder Fax;
die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, in dringenden Fällen per Telefon, Fax oder E-Mail.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuenberger, Alexander, von Ursenbach, in Sigriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Frieden, Thomas, von Seedorf BE, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].